- +1
浙江台州市政协主席元茂荣出任市人大常委会党组书记
据浙江《台州日报》消息,3月16日,台州市四届人大常委会召开第八十二次主任会议。市人大常委会主任薛少仙主持会议,市人大常委会党组书记元茂荣、党组副书记柯昕野,副主任叶阿东、陈海啸、陈祥荣、李志坚、沈宛如,秘书长叶维军参加会议。
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,元茂荣,1957年8月生,此前担任台州市政协主席;柯昕野,1959年7月出生,曾任台州市委常委、临海市委书记等职。
元茂荣简历
历任台州地区建筑设计室干部、工程师;台州地区建委干部;台州地区计委基建环保科副科长、基建科科长;临海市人民政府市长助理;临海市人民政府副市长;台州地区计经委党组副书记、副主任(主持工作);台州市计经委党组书记、主任;椒江区委副书记、代区长,区长;椒江区委书记;台州市人民政府副市长、椒江区委书记;台州市人民政府副市长;中共台州市委常委、台州市人民政府副市长;中共台州市委常委、台州市人民政府副市长、台州市政协党组书记、主席。
2017年3月任台州市人大常委会党组书记,市政协主席。
柯昕野简历
柯昕野,男,汉族,1959年7月出生,浙江温岭人,1985年7月参加工作,1984年6月入党,在职研究生学历。
1982.09—1985.07,台州师专中文系学生,任校学生会主席
1985.07—1994.09,台州地区文教办、教育委员会工作
1994.09—1997.09,台州市黄岩区委常委、组织部长
1997.09—1998.08,台州市椒江区委委员、组织部长
1998.09—2000.09,台州市椒江区委副书记
2000.09—2002.12,台州市水利局党组书记、局长
2002.12—2003.03,中共仙居县委副书记、代县长
2003.03—2005.06,中共仙居县委副书记、县长
2005.06—2008.04,中共仙居县委书记
2008.04—2011.02,中共玉环县委书记
2011.02—2011.07,中共台州市委常委、玉环县委书记
2011.07—2016.11,中共台州市委常委、临海市委书记
2016.11—2017.03,中共台州市委常委
2017.03 台州市人大常委会党组副书记。
(原题为《元茂荣任台州市人大常委会党组书记 柯昕野任党组副书记》)
- 报料热线: 021-962866
- 报料邮箱: news@thepaper.cn
互联网新闻信息服务许可证:31120170006
增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116
© 2014-2024 上海东方报业有限公司