- +1
复旦大学领导班子成员调整
复旦大学信息公开网
字号
12月13日,复旦大学召开干部会议,宣布中央组织部、国务院和教育部党组的有关任免决定,许征任复旦大学常务副校长(正局级),免去其复旦大学党委副书记职务;周亚明任复旦大学党委常务副书记(正局级),免去其复旦大学副校长职务;汪源源任复旦大学党委常委、副校长;因年龄原因,张志勇不再担任复旦大学副校长,党委常委、委员职务。校党政领导班子成员、党委委员、纪委委员、机关部门负责同志等出席会议。
许征,女,1968年6月生,中共党员,1990年8月参加工作,复旦大学国际关系与公共事务学院政治学理论专业博士研究生毕业,副研究员。2006年4月任复旦大学副校长,2017年5月任复旦大学党委副书记,2021年11月任复旦大学常务副校长。
周亚明,男,1970年5月生,中共党员,1992年8月参加工作,复旦大学化学系无机化学专业博士研究生毕业,教授。2017年5月任复旦大学副校长,2019年7月任复旦大学党委副书记、副校长,2021年11月任复旦大学党委常务副书记。
汪源源,男,1968年5月生,中共党员,1994年8月参加工作,复旦大学电子工程系无线电电子学专业博士研究生毕业,教授。历任复旦大学信息科学与工程学院党委书记、纪委副书记兼监察处处长、人事处处长等职,2021年11月任复旦大学副校长。
(原标题为《复旦大学领导班子成员调整》)
责任编辑:钟煜豪
图片编辑:施佳慧
澎湃新闻报料:021-962866
澎湃新闻,未经授权不得转载
+1
收藏
我要举报
澎湃矩阵
新闻报料
- 报料热线: 021-962866
- 报料邮箱: news@thepaper.cn
互联网新闻信息服务许可证:31120170006
增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116
© 2014-2024 上海东方报业有限公司
反馈